1987年,上海市教衛辦主任王生洪兼任上海大學校長。
1993年3月17日,楊德廣出任校長。
2012年2月至2015年7月,羅宏傑任上海大學校長。
2015年7月至今,金東寒任上海大學校長。
1987年,上海市教衛辦主任王生洪兼任上海大學校長。
1993年3月17日,楊德廣出任校長。
2012年2月至2015年7月,羅宏傑任上海大學校長。
2015年7月至今,金東寒任上海大學校長。
截至2018年5月,上海大學現任校長名為金東寒,任免資訊具體如下:
2017年9月15日,上海大學在校本部行政樓報告廳召開教師幹部大會,宣佈上海市委、市政府關於上海大學領導班子調整的決定。
市委組織部副部長陳皓同志宣讀了市委、市政府相關幹部任免決定,金東寒同志任上海大學黨委書記,即校長一職。
補充個人資料:
金東寒,漢族,1961年1月出生於黑龍江綏化,浙江新昌人,1984年3月加入中國共產黨,1984年9月參加工作,1989年畢業於中國艦船研究院並獲博士學位,2009年12月當選為中國工程院院士。
其作為學科帶頭人,所領導的團隊入選首批國防科技創新團隊,並且先後主持國防重點預研、國家自然科學基金、先期技術演示驗證和重大型號研製等20多項重要的科研和工程專案,獲得專案經費總共達數億元,在國內外發表論文20多篇,以及重要的科研報告200多篇。
1931年2月:王諍;
1932年1月至1934年:劉光甫;
1933年3月至1935年10月:曾三;
1947年3月:曾湧泉;
1949年11月至1950年3月:曹祥仁;
1952年8月至1958年4月:周維;
1958年11月至1962年:王赤軍;
1963年7月至1964年12月:梁仁芥;
1965年至1978年:張衍;
1978年至1982年:朱仕樸;
1982年9月至1988年:丁開政;
1986年至1996年4月:吳海洋;
1996年5月至2002年4月:塗益傑;
2002年4月至2012年7月:段寶巖;
2013年4月至今:李言榮。