成都科技大學歷任校長如下:
1、1982年至1983年校長為曹振之;
2、1983年至1992年校長為王建華;
3、1992年至1994年校長為陳君楷。
成都科學技術大學前身是以四川大學工學院為主體成立的成都工學院,是院系調整時期誕生的全國幾所主要工學院之一。1982年更名為成都科學技術大學簡稱成都科技大學,是實力雄厚的全國重點工科大學。1994年,原四川大學、成都科學技術大學合併為四川聯合大學,1998年,更名為四川大學。所以以成都科技大學為校名時共
成都科技大學歷任校長如下:
1、1982年至1983年校長為曹振之;
2、1983年至1992年校長為王建華;
3、1992年至1994年校長為陳君楷。
成都科學技術大學前身是以四川大學工學院為主體成立的成都工學院,是院系調整時期誕生的全國幾所主要工學院之一。1982年更名為成都科學技術大學簡稱成都科技大學,是實力雄厚的全國重點工科大學。1994年,原四川大學、成都科學技術大學合併為四川聯合大學,1998年,更名為四川大學。所以以成都科技大學為校名時共
1931年2月:王諍;
1932年1月至1934年:劉光甫;
1933年3月至1935年10月:曾三;
1947年3月:曾湧泉;
1949年11月至1950年3月:曹祥仁;
1952年8月至1958年4月:周維;
1958年11月至1962年:王赤軍;
1963年7月至1964年12月:梁仁芥;
1965年至1978年:張衍;
1978年至1982年:朱仕樸;
1982年9月至1988年:丁開政;
1986年至1996年4月:吳海洋;
1996年5月至2002年4月:塗益傑;
2002年4月至2012年7月:段寶巖;
2013年4月至今:李言榮。
截至2018年1月,校長為馬連湘。
男,1962年8月生,河北南宮人,教授、博士生導師。
人物經歷:
1982年7月畢業於山東化工學院,即現青島科技大學化工機械專業,獲工學學士學位;
1989年6月畢業於華中理工大學,即現華中科技大學工程熱物理專業,獲工學碩士學位;
2001年10月畢業於華中科技大學,獲動力工程及工程熱物理學科博士學位;
歷任青島科技大學教務處副處長、機械工程學院院長、青島化工學院副院長、青島科技大學副校長;
現任青島科技大學校長、黨委常委、副書記。